李锡文,男,汉族,1969年5月生,黑龙江同江人,1991年5月入党,1991年7月参加工作,黑龙江大学哲学专业毕业,大学学历,哲学硕士。曾任黑龙江省绥化市委常委、组织部部长。现任黑龙江省委宣传部副部长、黑龙江广播电视台党组书记、台长。
李锡文,男,汉族,1969年5月生,黑龙江同江人,1991年5月入党,1991年7月参加工作,黑龙江大学哲学专业毕业,大学学历,哲学硕士。曾任黑龙江省绥化市委常委、组织部部长。现任黑龙江省委宣传部副部长、黑龙江广播电视台党组书记、台长。
李锡文
中国
1969年5月日
黑龙江大学
男
1991年
1987.09—1991.07,黑龙江大学哲学专业学习
1991.07—1993.12,黑龙江大学总务处干部
1993.12—1996.04,黑龙江大学远东经贸导报发行部副主任(副科级)
1996.04—1996.12,黑龙江大学远东经贸导报发行部主任(正科级)
1996.12—1998.05,黑龙江大学校长办公室正科级秘书
1998.05—1999.02,黑龙江省委宣传部办公室主任科员
1999.02—2000.12,黑龙江省委宣传部社会科学规划办公室副主任(1997.09—1999.07黑龙江大学哲学专业在职学习,获哲学硕士学位)
2000.12—2002.07,黑龙江省委宣传部办公室副主任
2002.07—2004.02,黑龙江省委外宣办对外联络处处长(2002.09—2004.02,挂任宁安市委副书记)
2004.02—2005.02,黑龙江省宁安市委副书记
2005.02—2009.09,黑龙江省广播电影电视局人事处处长
2009.09—2011.04,黑龙江省广播电影电视局副总编辑、党组成员,黑龙江电视台副台长
2011.04—2014.11,黑龙江省广播电影电视局党组成员,黑龙江电视台副台长
(其间:2012.03—2013.01,在中央党校中青班学习)
2014.11—2015.01,黑龙江电视台副台长
2015.01—2015.07,黑龙江广播电视台副台长、党委委员
2015.07—2016.12,黑龙江省绥化市委常委、宣传部部长
2016.12—2018.07,黑龙江省绥化市委常委、组织部部长
2018.07—2020.01,黑龙江省绥化市委常委、市政府常务副市长、开发区党工委书记,市政府党组副书记
2020.01—,黑龙江省委宣传部副部长、黑龙江广播电视台党组书记、台长
2020年3月12日,绥化市第四届人大常委会第二十五次会议审议通过,决定接受李锡文辞去绥化市人民政府副市长职务。
1.绥化市委常委名单2017年及排名 绥化常委简历照片·闽南网
何塞·保罗·格雷罗(José Paolo Guerrero),1984年1月1日出生于秘鲁,秘鲁足球运动员,场上司职前锋、边锋、中锋等,现效力...
深圳证券信息公司是深圳证券交易所的下属公司,以指数事业部为专业化指数服务执行机构,以建立多层次市场指数体系为目标,依托一...
信用卡分期购车是银行机构推出的一种信用卡分期业务。持卡人可申请的信用额度为2万~20万;分期有12个月,24个月,36个月三类;信...